|
16 декабря 1812 - в службу вступил из 1 кадетского корпуса прапорщиком в 42 егерский полк
4 августа 1813 - 26 декабря 1815 - был в походе в герцогстве Варшавском
21 июля 1817 - подпоручик
24 апреля 1818 - поручик
18 января 1819 - уволен от службы по домашним обстоятельствам
19 января 1829 - 30 июля 1832 - дворянский заседатель Духовщинского уездного суда
29 апреля 1835 - 2-й заседатель от дворянства в Смоленской палате уголовного суда
17 января 1838 - 1-й дворянский заседатель в Смоленской палате гражданского суда
23 июня 1836 - получил вместо награждения следующим гражданским чином годовой оклад жалованья
18 августа 1838 - уволен от службы по домашним обстоятельствам
7 сентября 1865 - определением Смоленского дворянского депутатского собрания внесен во 2-ю часть родословной книги
6 марта 1867 - определением Орловского дворянского депутатского собрания внесен во 6-ю часть родословной книги вместе с сыновьями Ильей и Андреем
Помещик села Серого Духовщинского уезда
|