|
7 июля 1877 - признан в потомственном дворянстве и внесен в 3-ю часть ДРК СПб
Общее образование получил в 1-м кадетском корпусе
1 сентября 1885 вступил В службу
Окончил 1-е военное Павловское училище. Выпущен в 7-й стрелковый батальон
11 августа 1886 - подпоручик
11 августа 1890 - поручик
1 августа 1899 - штабс-Капитан
6 мая 1900 - капитан
15 октября 1905 - подполковник
11 октября 1907 - 30 мая 1908 - в запасе
1 января 1909 - подполковник 2-го железнодорожного батальона, станция "Барановичи" Полесской железной дороги
6 мая 1913 - полковник
6 марта 1914 - 1 августа 1916 - командир 3-го железнодорожного батальона
Награды:
Св. Анны 3-й ст. (1898)
Св. Станислава 2-й ст. (1905)
Св. Владимира 4-й ст. (1906)
Св. Владимира 3-й ст. (ВП 21.03.1915)
|