|
|
февраль 1913 - сентябрь 1914 - конторщик завода фруктовых вод Макарова
сентябрь 1914 - март 1918 - счетовод, бухгалтер Донецкоо общества в Дружковке
апрель - октябрь 1918 - секретарь волостного военного комиссариата в Паткино
ноябрь 1918 - 1919 - делопроизводитель 6-й запасной стрелковой батареи, бухгалтер Политпросвета Орловского военного округа
1919 - 1920 - заведующий столом личного состава Николаевской губернской чрезвычайной комиссии
1921 - 1922 - бухгалтер Киевского коммерческоо банка
1922 - 1923 - помощник главного бухгалтера Камешковского рабочего кооператива
1924 - 1926 - бухгалтер, заведующий товарными операциями Севастопольского отделения Госбанка
1926 - 1930 - бухгалтер группы акционерного общества "Союзтранс"
1931 - 1932 - бухгалтер мартеновского цеха завода "Серп и Молот"
1932 - 1933 - бухгалтер термического цеха завода "Фрезер"
1934 - 1935 - главный бухгалтер 6-го дома ЦИК СССР
1936 - 1938 - бухгалтер отдела и главный бухгалтер завода №205 им. т. Хрущова
1938 - 1939 - бухгалтер-ревизор треста машиностроительных заводов Народного комиссариата путей сообщения
1939 - 1941 - бухгалтер-ревизор треста "Теплоэлектропроект"
8 августа 1941 года - призван в Красную Армию Первомайским РВК Москвы
1941 - воевал на Западном фтронте
25 января 1942 - ранен
сентябрь 1942 - шофер, затем старший писарь 387 отдельной автороты подвоза 312 стрелковой дивизии
1944 - воевал на 2 Прибалтийском и 1 Белорусском фронтах
11 сентября 1944 - сержант, старший писарь 387 отдельной автороты подвоза Приказом №085/н 312 стрелковой Смоленской Краснознаменной дивизии награжден медалью "За боевые заслуги"
Описание заслуг:
"Ведя работу по учету продовольствия и снабжения всех тылов тов. Буров честно и добросовестно относится к своему делу. Много уделяя внимания по налаживанию учета работы автомобилей и оформлению путевых листов пош расходу ГСМ. За образцово поставленный учет и сдачу досрочно отчетностей он имеет первое место по дивизии"
19 мая 1945 - сержант, старший писарь 387 отдельной автороты подвоза Приказом №074/н 312 стрелковой Смоленской Краснознаменной дивизии награжден орденом Красной Звезды
Описание заслуг:
"С июня месяца 1944 года тов. Буров исполняет весь учет, отчетность и писарскую работу по продовольствию, вещевому имуществу, горючесмазочным материалам, автотранспорту и строевой части. ВК предшествующее время эту же работу и в меньшем объеме выполняли три человека: лейтенант и два писаря.
Несмотря на большую и разнообразную работу, казалось бы непосильную для одного человека, тов. Буров ведет учет в ажуре, во все отделы представляет в срок и с хорошими отзывами по качеству исполнения"
27 июля 1945 - демобилизован
1945 - 1949 - заместитель главного бухгалтера треста "Теплоэлектропроект"
7 октября 1949 - 26 мая 1953 - контролер НКГК и МГК СССР [Народного комиссариата государственного контроля и Министерства государственного контроля СССР]
1953 - 1954 - главный бухгалтер СКБ п/я 193
Занимался спортом: большим теннисом, шахматами, лыжами зимой, плаванием летом, путешествовал, писал картины маслом, любил оперу
После выхода на пенсию, занимался общественной работой в райкоме партии
1985 - решил поселиться в доме ветеранов
Награжден медалями: "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией 1941-1945", "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", "В память 800-летия Москвы", "Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "50 лет Вооруженных сил СССР", "60 лет Вооруженных сил СССР", "Знак 25 лет Победы в Великой Отечественной войне"
[https://podvignaroda.ru/?#id=44304673&tab=navDetailManAward
https://podvignaroda.ru/?#id=25773576&tab=navDetailManAward
ГАРФ ф.Р8300 МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ СССР. оп.33. Личный состав за 1940-1957 гг. д.1610 Буров Полиевкт Никитович 32 листа
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=366&cd=880038&fond=1117&opis=2578&delo=2252666]
[Запись рассказа дяди Поля (Полиэвкта) от 20 января 1990 года, сделанная Юлией Тюриной]
|