|
1 января 1830 - в службе казаком
18 декабря 1830 - в полку Грекова 5-го
1831 - участник Польской кампании
18 августа 1831 - урядник
2 сентября 1832 - 4 февраля 1835 - в полку №15 Грекова в Польше по границе с Пруссией
21 мая 1837 - 1 февраля 1839 - в полку №33 Платонова в Грузии
22 октября 1837 - произведен в хорунжие
2 августа 1839 - 28 мая 1846 - в батарее №6
9 марта 1841 - сотник
22 августа 1844 - произведен в есаулы
25 апреля 1848 - 10 марта 1850 - в Рабочем полку
6 февраля 1851 - произведен в войсковые старшины
1852 - вышел в отставку по болезни без наград
Имущество родовое 23 души в Донецком округе
|