|
1 января 1816 - в службе казаком в батарее №2
16 ноября 1819 - произведен в урядники
11 ноября 1823 - 29 февраля 1828 - в батарее №1
1828 - 1829 - при Атаманской канцелярии
25 августа 1830 - 20 мая 1831 - в команде начальников Астраханских кордонов
17 июня 1831 - произведен в хорунжие
1832 - квартальный надзиратель Новочеркасской полиции
26 мая 1832 - 27 ноября 1838 - в полку №18 Краснова во внутренних областях Польши
22 октября 1837 - произведен в сотники
23 мая 1840 - в полку №40 Богаевского на Кавказской линии
1840 - произведен в есаулы
[РГВИА, ф.330, оп.58, д.653, послужной список за 1840 г.]
|