1 января 1835 - в службе казаком, служба "по внутренности" Войска Донского
26 сентября - 24 октября 1837 - служба в полку №42, участник Высочайшего смотра в Новочеркасске
24 мая 1839 - 6 августа 1842 - в полку №11 Жирова в Таврической губернии в десантном отряде, готовившемся к экспедиции к берегам Босфора
25 июня 1841 - произведен в урядники
24 мая 1844 - 24 августа 1849 - в полку №31, Грузия, Кавказская линия, Тифлисская губерния
2 июня 1847 - произведен в хорунжие
3 июня 1850 - вышел в отставку по болезни сотником без наград
Имущество родовое - 6 душ во 2 Донском округе, благоприобретенное у матери - каменный дом в станице Качалинской
[Корягин С.В. Каменновы и другие. Серия "Генеалогия и семейная история Донского казачества". Выпуск 38. М.: Русаки, 2003]